Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | ukjent | Ukjent | 3.9.1943 | Ukjent | 5.9.1943 | |
Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 3.9.1943 | Ukjent | 5.9.1943 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 3.9.1943 | Ukjent | 3.9.1943 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 28.8.1943 | Ukjent | 5.9.1943 | |
Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 23.8.1943 | Ukjent | 5.9.1943 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 19.8.1943 | Ukjent | 5.9.1943 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 5.8.1943 | Ukjent | 5.9.1943 | |
Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 24.7.1943 | Ukjent | 27.7.1943 | |
Norge | U / Kvm | Ukjent | 4.7.1943 | Ukjent | 5.9.1943 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 27.6.1943 | Ukjent | 15.7.1943 | |
Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 10.6.1943 | Ukjent | 19.8.1943 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 10.6.1943 | Ukjent | 6.7.1943 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 21.5.1943 | Ukjent | 5.9.1943 | |
Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 23.1.1943 | Ukjent | 21.5.1943 | |
Norge | Skipssjef | Alliert havn | 6.1.1943 | Alliert havn | 30.10.1943 | |
Norge | U / Ltn. (M) | Ukjent | 4.1.1943 | Ukjent | 5.9.1943 | |
Storbritannia | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 22.12.1942 | Ukjent | 5.9.1943 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 23.11.1942 | Ukjent | 5.9.1943 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 1.11.1942 | Ukjent | 5.9.1943 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 21.9.1942 | Ukjent | 9.8.1943 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 20.9.1942 | Ukjent | 5.9.1943 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 12.9.1942 | Ukjent | 19.8.1943 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 3.9.1942 | Ukjent | 5.9.1943 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 27.8.1942 | Ukjent | 30.3.1943 | |
Norge | Ukjent | 21.8.1942 | Ukjent | 16.9.1942 |