v/H. Larsson-Fedde.
07/1912: Levert som NOBLE NORA til Premier Whaling Co.Ltd (Deutsch Schlesinger & Co) London
06/1917: Rekvirert av The Royal Navy Admirality, London, UK.
03/1919: Tilbakeført til Premier Whaling Co. Ltd(Deutsch Schlesinger & Co) London, UK
00/1926: Overført til Premier Whaling Co. Ltd ( F. W. Seed) Durban, South Africa
00/1930: Overført til Premier Whaling Co. Ltd ( W. Sealswood) Durban, South Africa
00/1932: Overført til Premier Whaling Co. Ltd( A. E. Larsen) Durban, South Africa
03/1941: Rekvirert av The Royal Navy Admirality, UK.
08/1941: Overført til Den Kongelige Norske Marine (Minesweeper FY-186)
09/1943: Overført til Den Greske Marine (RHN), nytt navn SPERCHIOS
04/1945: Kantret og sank den 3/4-1945 på reise fra Pireus til Kleios
Tilleggsopplysninger:
v/ Thor Eickstedt.
Maskin: 1- Trippel Eksp. dampmaskin
Minesveip: Ukjent
Rekvirert: 1940
Besetning: 24
Kommisjonert: 22.08.1941 - 03.09.1943
Krigsklar: 01.04.1942
Avd.: Minesveiperdivisjon Middelhavet (Levanten) (RNN) 11.11.1941 -03.09.1943
Stasjon Alexandria - 03.1942
Ismalia - 02.1943
Beirut 06.02.1943 - 03.09.1943
Sjef: Lt. Peter Bjørnshol 22.08.1941 - 03.01.1943
Lt. Josef Andersen 13.01.1943 - 03.09.1943