v/ Fredrik Klouman.
Halfdan Heyerdahl f. 3/7.1878 i Nesna: Mønstringer, skip
Kragerø hovedrulle patent H.3159. Styrmannspatent 16/4.98. (Skipper 20/2.02).
SAKO, Kragerø innrulleringskontor, F/Fc/L0007: Hovedrulle, 1896-1912, s. 75
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/ru20090428680075
Han var 1. styrmann under Wilhelm Melberg på D/S Lotos i 1900 (ref skipslistene).
Som |
Påmønstr |
|
|
|
Avgått |
|
|
Dato |
Skip |
Fra |
Til |
Dato |
Hvor |
|
21/4.94 |
Erato |
Arendal |
Ostende |
6/7.94 |
Arendal |
|
14/7.94 |
H. Herlofson |
Arendal |
Newport |
1/6.97 |
Hamburg |
2. styrmd |
19/4.98 |
Kong Sverre |
Kragerø |
Udl |
6/9.98 |
Brevig |
Matros |
31/5.99 |
Sterling |
Larvik |
Udl |
3/8.99 |
Xania |
Matros |
15/8.99 |
Kong Inge |
Xania |
Udl |
30/12.99 |
Xania |
2. styrmd |
30/5.1900 |
Lotos |
Kragerø |
Udl |
12/9.1900 |
Newport |
1. styrmd |
12/9.1900 |
Lotos |
Newport |
Videre |
28/1.1901 |
Drammen(?) |
Styrmd |
3/4.1901 |
Lotos |
Kragerø |
Udl |
30/12.1901 |
S.fjord |
Styrmd |
7/4.02 |
Lotos |
Kragerø |
Udl |
29/9.02 |
Pentland |
Styrmd |
18/10.02 |
Lina |
Kragerø |
Udl |
20/12.02 |
Chr.ania |
2. styrmd |
5/3.03 |
Johanna |
Chr.ania |
Udl |
… |
… |
Matros |
6/5.03 |
Flugt |
Chr.ania |
Udl |
7/9.03 |
Chr.ania |
2. styrmd |
16/9.03 |
Johanne |
Chr.ania |
Udl |
9/3.04 |
Chr.ania |
1. styrmd |
2/7.08 |
Mathilde |
Tbg |
Udl |
… |
… |
Sjømannsrulle og mønstringsjournaler (Digitalarkivet)
Boken «Kragerø sjøfartshistorie fra 1850»
Malmsteinregisteret
Nettsiden sjohistorie.no
Skipsliste for Søndenfjeldske