Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.
Skip | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | Ukjent | 24.11.1970 | Ukjent | 1.2.1971 | ||
Norge | Ukjent | 20.1.1969 | Ukjent | 26.8.1970 | ||
Norge | Ommønstring | 22.7.1967 | Ukjent | 31.10.1968 | ||
Norge | Overstyrmann | Ukjent | 10.1.1967 | Ommønstring | 22.7.1967 | |
Norge | Ukjent | 14.6.1965 | Ukjent | 28.7.1966 | ||
Norge | Overstyrmann | Ommønstring | 6.7.1964 | Ukjent | 6.3.1965 | |
Norge | Ommønstring | 7.3.1964 | Ommønstring | 6.7.1964 | ||
Norge | Overstyrmann | Ukjent | 5.2.1964 | Ommønstring | 7.3.1964 | |
Norge | Ommønstring | 12.3.1963 | Ukjent | 10.10.1963 | ||
Norge | Overstyrmann | Ukjent | 2.3.1962 | Ommønstring | 12.3.1963 | |
Norge | Overstyrmann | Ukjent | 1.11.1960 | Ukjent | 6.1.1962 | |
Norge | Ukjent | 19.9.1960 | Ommønstring | 1.11.1960 | ||
Norge | Ukjent | 17.7.1959 | Ukjent | 9.9.1960 | ||
Norge | Ommønstring | 10.8.1957 | Ukjent | 4.8.1948 | ||
Norge | Ukjent | 8.7.1957 | Ommønstring | 10.8.1957 | ||
Norge | Ukjent | 1.10.1956 | Ukjent | 11.6.1957 | ||
Norge | Ukjent | 18.6.1956 | Ukjent | 17.9.1956 | ||
Norge | Ukjent | 29.10.1955 | Ukjent | 6.6.1956 | ||
Norge | Ukjent | 16.9.1955 | Ukjent | 11.10.1955 | ||
Norge | Ommønstring | 4.6.1955 | Ukjent | 15.7.1955 | ||
Norge | Ukjent | 20.1.1954 | Ommønstring | 4.6.1955 | ||
Norge | Ukjent | 24.5.1952 | Ukjent | 28.8.1953 | ||
Norge | Ukjent | 4.12.1950 | Ukjent | 23.5.1950 | ||
Norge | Ukjent | 6.2.1950 | Ukjent | 6.10.1950 | ||
Norge | ukjent | Ukjent | 13.1.1950 | Ukjent | 6.2.1950 | |
Norge | Ukjent | 24.8.1949 | Ukjent | 18.10.1949 | ||
Norge | Ukjent | 26.7.1949 | Ukjent | 23.8.1949 | ||
Norge | Ukjent | 2.7.1947 | Ukjent | 15.7.1948 | ||
Norge | Ukjent | 16.4.1946 | Ukjent | 27.6.1946 | ||
Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 1.12.1944 | Ukjent | 6.9.1945 | |
Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 27.8.1942 | Ukjent | Ukjent | |
Tjenestested M.T.B. Div (Motortorpedobåtdivisjon) | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 30.5.1942 | Ukjent | 16.7.1942 | |
Norwegian Motor Launch Division 128 (N.M.L.D.128) | Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 6.3.1941 | Ukjent | 30.5.1942 |
Norge | Ommønstring | 1.12.1940 | Ukjent | 21.2.1941 | ||
Norge | Ommønstring | 1.6.1940 | Ommønstring | 1.12.1940 | ||
Norge | Ukjent | 12.9.1939 | Ommønstring | 1.6.1940 |