Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.
Einar Svendsen
Bilde 1 av 2
Fikk styrmannspatent 11.07.1904 og skippercertifikat 24.06.1909,nytt 22.05.1911 og 04.03.1918
Torpedert med "Semantha" 03.02.1915.
Orlogstjeneste 16.12.1908 til 15.06.1909 (Tordenskjod) og 26.04.1915 til 09.08.1915, signalmand.
SAK/2031-0010/F/Fb/L0005, Risør mønstringskrets
SAK/2031-0010/F/Fb/L0013, Risør mønstringskrets