Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.
Skip | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | Skipsfører, vikar | Ukjent | 31.10.1975 | Ukjent | 30.12.1975 | |
Norge | Ukjent | 29.4.1975 | Ukjent | 30.8.1975 | ||
Norge | Skipsfører, vikar | Ukjent | 14.7.1974 | Ukjent | 10.2.1975 | |
Norge | Ukjent | 19.9.1973 | Ukjent | 8.5.1974 | ||
Norge | Ukjent | 20.4.1972 | Ukjent | 23.6.1973 | ||
Norge | Skipsfører, vikar | Ukjent | 1.7.1971 | Ukjent | 26.11.1971 | |
Norge | Skipsfører, vikar | Ukjent | 22.5.1970 | Ukjent | 28.10.1970 | |
Norge | Skipsfører, vikar | Ukjent | 15.8.1969 | Ukjent | 2.4.1970 | |
New Zealand | Ukjent | 20.3.1969 | Ukjent | 27.5.1969 | ||
Norge | Ukjent | 16.6.1968 | Ukjent | 30.12.1968 | ||
Norge | Ukjent | 1.1.1968 | Ukjent | 4.6.1968 | ||
Norge | Ukjent | 25.11.1966 | Ukjent | 25.11.1967 | ||
Norge | Ukjent | 2.2.1965 | Ukjent | 3.9.1966 | ||
Norge | Overstyrmann | Ukjent | 14.1.1965 | Ukjent | 26.1.1965 | |
Norge | Ukjent | 1.3.1963 | Ukjent | 4.9.1964 | ||
Norge | Ukjent | 1.11.1962 | Ukjent | 26.11.1962 | ||
Norge | Ukjent | 21.10.1960 | Ukjent | 16.4.1952 | ||
Norge | Skipsfører, vikar | Ukjent | 10.11.1959 | Ukjent | 7.10.1960 | |
Norge | Ukjent | 23.8.1956 | Ukjent | 17.9.1959 | ||
Norge | Ommønstring | 30.6.1954 | Ukjent | 20.4.1956 | ||
Norge | Ukjent | 7.7.1952 | Ommønstring | 30.6.1954 | ||
Norge | Ukjent | 29.10.1951 | Ukjent | 12.3.1952 | ||
Norge | Ukjent | 23.6.1950 | Ukjent | 29.10.1951 | ||
Norge | Ukjent | 4.9.1948 | Ukjent | 30.4.1950 | ||
Norge | Matros / Skytter | New York, NY, USA | 10.7.1945 | New York, NY, USA | 4.12.1945 | |
Norge | Matros / Skytter | Bristol, UK | 24.1.1945 | New York, NY, USA | 5.6.1945 | |
Norge | Matros / Skytter | Cardiff, Wales, UK | 28.7.1944 | Liverpool, Lancashire, UK | 28.12.1944 | |
Norge | Matros / Skytter | New York, NY, USA | 14.1.1944 | Scapa Flow, Orkney Islands, UK | 9.5.1944 | |
Norge | Matros / Skytter | New York, NY, USA | 30.7.1943 | New York, NY, USA | 30.12.1943 | |
Norge | Matros / Skytter | Leith, UK | 1.9.1942 | New York, NY, USA | 27.7.1943 | |
Norge | Matros / Skytter | Manchester, UK | 7.12.1941 | Manchester, UK | 14.8.1942 | |
Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 19.7.1941 | Ukjent | 1941 | |
Norge | Bergen, Norge | 30.1.1940 | Internert | 22.6.1940 |