Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.
Orlogstjensete 04.04.1923 til 28.09.1923.
Fikk styrmandscerifikat 07.07.1925 og Skibsførercertifikat 17.07.1934.
Overført til Arendals rulle A-2376 27.07.1934