Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.
Fikk styrmannspatent 25.03.1872 og skipperpatent 18.08.1874.
Mønstret 1.styrmann på "Stadsraaden" av Kragerø 29.10.1883 i Risør, mønstret av i Kragerø 28.10.1884.