Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.
Ex gratia-arkivet:
Registernummer under krigen: London 21637, NY 9757 og 90421.
Gift med (jf. London-kort): Ruth Hellenes.
Tjenestegjort i norsk marine: 23. desember 1943 til 8. august 1944.
Reist til Norge med D/S JUPITER 9. oktober 1946.
Sjøforsvarets londonarkiv:
Antatt i Marinen: 17.08.1943, som: Off.asp.
Sivil stilling: Skipper.
Sivil utdannelse: Styrmann- og Skipperskole. ca. 30 års fartstid.
Sertifikater: Styrmann og skipper cert.
Tidligere militærtjeneste: 1917-18 marinen i Horten 13 mndr. som U/Kvm.
Militær spesialutdannelse eller kurser: Kvm.kursus i Melsomvik 1918.
Dimittert fra Marinen: 07.08.1944.
Andre kilder:
Styrmannsertifikat Damp 9.8.1917
Skisfører sertifikat 27.8.1938.
Styrmannskoleleeksamen 28.4.1916.
Skipsførereeksamen 8.7.1919.
1.verdenskrig:
Lettmatros "Skagen" påm. 24.11.1914. avm.2.10.1915.
Navigatør D/S "Fiane" påm. 30.5.1916 avm. 1.10.1916.
Marinetjeneste:
"Kong Sverre" 6.10.1917 til 11.11.1917. Rekrutt.
"Eidsvold" 11.11.1917 til 27.2.1918 Illederavdeling.
"Sleipner" 1.3.1918 til 6.4.1918. Kvartermesterkurs.
"Eidsvold" 7.4.1918 til 12.8.1918 Arnamentmanskap.
"Alfen" 12.8.1918 Kvartermester.
RA/S-3545/G/Gg
Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten: P.18. kort 381-382.