Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.
Skip | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | Risør, Norge | 22.3.1911 | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | Risør, Norge | 14.5.1906 | Risør, Norge | 12.8.1907 | ||
Norge | Risør, Norge | 20.4.1904 | Risør, Norge | 7.8.1904 | ||
Norge | Risør, Norge | 1.3.1899 | Risør, Norge | Ukjent | ||
Norge | 2. Styrmann, 1.Styrmann til Skipsfører | Risør, Norge | 8.8.1879 | Risør, Norge | Ukjent | |
Norge | Risør, Norge | 24.9.1878 | Risør, Norge | 13.11.1878 | ||
Norge | Risør, Norge | 1.5.1878 | Risør, Norge | 3.9.1878 | ||
Norge | ukjent | Risør, Norge | 13.10.1874 | Risør, Norge | 24.1.1877 | |
Norge | Lyngør, Norge | 23.7.1874 | Lyngør, Norge | 15.9.1874 | ||
Norge | Risør, Norge | 24.4.1874 | Risør, Norge | 21.7.1874 | ||
Norge | Risør, Norge | 29.4.1873 | København, Danmark | 23.3.1874 | ||
Norge | Risør, Norge | 26.2.1872 | Risør, Norge | 29.11.1872 | ||
Norge | Lettmatros til Matros | Risør, Norge | 20.8.1869 | Risør, Norge | 4.12.1871 |