Sjømann | Nasjonalitet | Stilling 🠗1 | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | Risør, Norge | 22.3.1881 | Forlist | 22.10.1881 | ||
Norge | Risør, Norge | 24.3.1879 | Risør, Norge | 2.8.1880 | ||
Norge | Lyngør, Norge | 28.3.1877 | Risør, Norge | 1.8.1877 | ||
Norge | Risør, Norge | 12.10.1876 | Risør, Norge | 19.9.1878 | ||
Norge | Kristiansand, Norge | 22.3.1873 | Risør, Norge | 12.12.1873 | ||
Norge | Risør, Norge | 3.3.1873 | Kristiansand, Norge | 15.3.1873 | ||
Norge | Risør, Norge | 5.3.1867 | Risør, Norge | 31.12.1867 | ||
Norge | Risør, Norge | 8.3.1864 | Døde om bord | Ukjent | ||
Norge | Risør, Norge | 28.2.1880 | Risør, Norge | 4.11.1880 | ||
Norge | Risør, Norge | 28.9.1869 | Risør, Norge | 18.11.1869 | ||
Norge | Risør, Norge | 5.3.1867 | Risør, Norge | 31.12.1867 | ||
Norge | Risør, Norge | 5.3.1861 | Ukjent | 12.12.1866 | ||
Norge | 2. Styrmann / 1. Styrmann | Risør, Norge | 6.2.1869 | Risør, Norge | 18.11.1869 | |
Norge | Risør, Norge | 11.3.1881 | Forlist | 22.10.1881 | ||
Norge | Risør, Norge | 15.3.1878 | Risør, Norge | 29.8.1879 | ||
Norge | Ukjent | 15.3.1878 | Ukjent | 18.9.1878 | ||
Norge | Risør, Norge | 3.3.1873 | Kristiansand, Norge | 12.3.1873 | ||
Norge | Risør, Norge | 3.3.1873 | Kristiansand, Norge | 15.3.1873 | ||
Norge | Risør, Norge | 4.3.1870 | Risør, Norge | 28.11.1870 | ||
Norge | Risør, Norge | 5.3.1867 | Risør, Norge | 31.12.1867 | ||
Norge | Risør, Norge | 8.3.1864 | Risør, Norge | 26.10.1864 | ||
Norge | Risør, Norge | 6.3.1861 | Risør, Norge | 16.10.1861 | ||
Norge | Matros til 1. styrmann | Risør, Norge | 27.2.1871 | Risør, Norge | 26.10.1871 | |
Norge | Sjømann | Risør, Norge | 11.3.1881 | Forlist | 22.10.1881 | |
Norge | Sjømann | Risør, Norge | 2.8.1880 | Risør, Norge | 4.11.1880 |