Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | Sjømann | Risør, Norge | 10.10.1879 | Risør, Norge | 27.11.1879 | |
Norge | Sjømann | Risør, Norge | 15.3.1878 | Risør, Norge | 18.9.1878 | |
Norge | Sjømann | Risør, Norge | 20.2.1880 | Risør, Norge | 4.11.1880 | |
Norge | Risør, Norge | 6.3.1861 | Risør, Norge | 16.10.1861 | ||
Norge | Matros til 1. styrmann | Risør, Norge | 27.2.1871 | Risør, Norge | 26.10.1871 | |
Norge | Ukjent | 15.3.1878 | Ukjent | 18.9.1878 | ||
Norge | Sjømann | Risør, Norge | 3.3.1873 | Risør, Norge | 12.12.1873 | |
Norge | Sjømann | Risør, Norge | 6.3.1861 | Risør, Norge | 17.9.1861 | |
Norge | Sjømann | Risør, Norge | 2.10.1860 | Risør, Norge | 10.11.1860 | |
Norge | Sjømann | Risør, Norge | 11.3.1860 | Risør, Norge | 10.5.1860 | |
Norge | Sjømann | Risør, Norge | 6.3.1861 | Risør, Norge | 16.10.1861 | |
Norge | Sjømann | Risør, Norge | 27.2.1875 | Risør, Norge | 15.10.1875 | |
Norge | Risør, Norge | 8.3.1864 | Risør, Norge | 26.10.1864 | ||
Norge | Risør, Norge | Ukjent | Risør, Norge | Ukjent | ||
Norge | Sjømann | Risør, Norge | 7.3.1865 | Risør, Norge | 12.12.1866 | |
Norge | Sjømann | Risør, Norge | 6.5.1862 | Risør, Norge | 17.12.1862 | |
Norge | Sjømann | Risør, Norge | 4.3.1879 | Risør, Norge | 29.8.1879 | |
Norge | Sjømann | Ukjent | 25.3.1862 | Ukjent | 6.5.1862 | |
Norge | Sjømann | Risør, Norge | 10.10.1879 | Risør, Norge | 27.11.1879 | |
Norge | Sjømann | Risør, Norge | 3.3.1873 | Kristiansand, Norge | 15.3.1873 | |
Norge | Risør, Norge | 5.3.1867 | Risør, Norge | 31.12.1867 | ||
Norge | Risør, Norge | 3.2.1878 | Forlist | Ukjent | ||
Norge | Risør, Norge | 12.10.1876 | Risør, Norge | 19.9.1878 | ||
Norge | Sjømann | Risør, Norge | 26.2.1869 | Risør, Norge | 16.11.1869 | |
Norge | Styrmann | Risør, Norge | 29.3.1872 | Le Havre, Frankrike | 7.1.1874 |