Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn 🠗1 | Dato | |||
Norge | Ukjent | 15.12.1965 | Ukjent | 14.6.1966 | ||
Norge | Ukjent | 13.10.1960 | Ukjent | 17.11.1961 | ||
Norge | 1. Maskinist (Maskinsjef) | Ukjent | 7.12.1957 | Ukjent | 3.3.1958 | |
Norge | 1. Maskinist (Maskinsjef) | Ukjent | 18.7.1956 | Ukjent | 31.10.1957 | |
Norge | Motormann til Maskinassistent | Ukjent | 19.4.1956 | Ukjent | 13.4.1957 | |
Norge | 1. Maskinist (Maskinsjef) | Ukjent | 30.3.1955 | Ukjent | 9.7.1955 |