Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | Ukjent | 20.2.1941 | Torpedert | 20.1.1942 | ||
Norge | Ukjent | Ukjent | Torpedert | 20.1.1942 | ||
Norge | Aden, Yemen | 15.12.1941 | Torpedert | 20.1.1942 | ||
Ukjent | Ukjent | Torpedert | 20.1.1942 | |||
Norge | Halifax, NS, Canada | 28.10.1940 | Torpedert | 20.1.1942 | ||
Norge | ukjent | Baltimore, MD, USA | 1940 | Avmønstret før | 4.1941 | |
Norge | USA | 16.2.1940 | Australia | 2.4.1941 | ||
Norge | Kokk | Ukjent | Ukjent | Torpedert | 20.1.1942 | |
Norge | Quebec, Canada | 15.10.1940 | Fremantle, Western Australia | 17.10.1941 | ||
Norge | ukjent | Om bord pr. | 9.4.1940 | Ukjent | 7.10.1941 | |
Norge | Ukjent | 3.7.1940 | Ukjent | 5.1.1941 | ||
Polen | ukjent | Haifa, Israel | 20.5.1941 | Torpedert | 20.1.1942 | |
Norge | Boston, MA, USA | 10.4.1939 | San Pedro, CA, USA | 19.9.1939 | ||
Norge | ukjent | Shanghai, Kina | 2.11.1939 | Sydney, NSW, Australia | 26.3.1941 | |
Norge | San Pedro, CA, USA | 29.9.1939 | Torpedert | 20.1.1942 | ||
Norge | 3. Maskinist / 2. Maskinist | Fredrikstad, Norge | 15.10.1938 | Sydney, NSW, Australia | 24.9.1941 | |
Norge | Ukjent | 7.12.1936 | Ukjent | 12.4.1939 | ||
Norge | Ukjent | 3.11.1938 | Ukjent | 14.10.1940 | ||
Norge | Jungmann / Lettmatros | Om bord pr. | 9.4.1940 | Ukjent | 5.7.1940 | |
Norge | Alliert havn | 2.4.1941 | Aden, Yemen | 12.12.1941 | ||
Norge | Buenos Aires, Argentina | 30.8.1940 | Sydney, NSW, Australia | 30.3.1941 | ||
Norge | Fredrikstad, Norge | 9.4.1940 | Torpedert | 20.1.1942 | ||
Norge | New York, NY, USA | 17.3.1939 | Torpedert | 20.1.1942 | ||
Norge | Motormann / Assistent | New York, NY, USA | 13.4.1939 | Torpedert | 20.1.1942 | |
Norge | Maskinmester | New York, NY, USA | 29.10.1940 | Torpedert | 20.1.1942 |