| Norge | U / Fenrik (Utskrevet Fenrik) | Ukjent | Ukjent | Ukjent | 25.9.1943 |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | Ukjent | Ukjent | 15.12.1944 |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | Ukjent | Omkom ved Brann/Eksplosjon | 15.4.1943 |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | Ukjent | Beskutt av skip/ubåt/land | 5.6.1943 |
| Norge | ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent |
| Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | Ukjent | Ukjent | 18.5.1945 |
| Norge | Art. Matr. II. Kl. (M. II. kl. (A)) (Artillerimatros) | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent |
| Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 11.12.1943 | Ukjent | 4.4.1944 |
| Norge | Styrkesjef | Om bord pr. | 17.11.1943 | Om bord pr. | 20.11.1943 |
| Norge | Kokk | Ukjent | 20.8.1943 | Ukjent | 28.3.1944 |
| Norge | Skytter | Ukjent | 27.6.1943 | Ukjent | 21.3.1944 |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 26.6.1943 | Ukjent | Ukjent |
| Norge | Torpedomannskap | Ukjent | 26.6.1943 | Ukjent | 22.2.1944 |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 26.6.1943 | Ukjent | Ukjent |
| Norge | Kokk | Ukjent | 26.6.1943 | Ukjent | 15.9.1943 |
| Norge | ukjent | Ukjent | 26.6.1943 | Ukjent | 16.9.1944 |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 26.6.1943 | Ukjent | 24.12.1943 |
| Norge | Kvartermester | Ukjent | 17.6.1943 | Ukjent | Ukjent |
| Norge | ukjent | Ukjent | 17.6.1943 | Ukjent | 24.11.1943 |
| Norge | ukjent | Ukjent | 6.1.1943 | Ukjent | 25.1.1943 |
| Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 1.10.1942 | Ukjent | 29.5.1943 |
| Norge | Nestkommanderende | Ukjent | 4.9.1942 | Ukjent | 27.11.1943 |
| Norge | 3. Kommanderende | Ukjent | 4.9.1942 | Ukjent | 6.1.1943 |
| Norge | ukjent | Ukjent | 4.9.1942 | Ukjent | Ukjent |
| Norge | Cox (Marinen) | Ukjent | 4.9.1942 | Ukjent | 16.3.1944 |