Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato 🠗1 | Havn | Dato | |||
Norge | Arendal, Norge | 7.11.1929 | Harstad, Norge | 2.3.1931 | ||
Norge | Rouen, Frankrike | 18.1.1936 | Sarpsborg, Norge | 25.4.1938 | ||
Norge | Ukjent | 12.8.1938 | Ukjent | 9.8.1941 | ||
Norge | ukjent | Rouen, Frankrike | 16.9.1938 | Avmønstret før | 26.5.1941 | |
Norge | Bordeaux, Frankrike | 5.9.1939 | Antwerpen, Belgia | 20.11.1939 | ||
Norge | ukjent | Ukjent | 15.9.1939 | Ukjent | 1941 | |
Norge | 1. Maskinist (Maskinsjef) | Swansea, UK | 22.9.1939 | Omkom ved flyangrep | 9.5.1942 | |
Norge | Oslo, Norge | 22.9.1939 | Ukjent | 24.2.1942 | ||
Norge | Aalborg, Danmark | 13.11.1939 | Omkom ved flyangrep | 9.5.1942 | ||
Norge | Ukjent | 1.3.1940 | Flyangrep | 9.5.1942 | ||
Norge | Oslo, Norge | 6.4.1940 | Cardiff, Wales, UK | 3.1.1941 | ||
Portugal | Om bord pr. | 9.4.1940 | Gibraltar | 5.9.1940 | ||
Portugal | Ukjent | Ukjent | 25.7.1940 | Ukjent | Ukjent | |
Brasil | Sjømann | Ukjent | 7.1940 | Ukjent | Ukjent | |
Brasil | Sjømann | Ukjent | 7.1940 | Ukjent | Ukjent | |
Portugal | Gibraltar | 6.9.1940 | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | Cardiff, Wales, UK | 3.1.1941 | Port Talbot, Wales, UK | 3.6.1941 | ||
Storbritannia | Ukjent | 19.3.1941 | Ukjent | Ukjent | ||
Storbritannia | Kullemper | Shoreham, UK | 21.3.1941 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | Liverpool, Lancashire, UK | 21.3.1941 | Port Talbot, Wales, UK | 21.7.1941 | ||
Norge | Shoreham, UK | 21.3.1941 | Cardiff, Wales, UK | 6.5.1941 | ||
Norge | Shoreham, UK | 22.3.1941 | Ukjent | 6.5.1941 | ||
Norge | ukjent | Ukjent | 22.3.1941 | Ukjent | 15.9.1941 | |
Storbritannia | London, UK | 8.4.1941 | Shoreham, UK | 6.5.1941 | ||
Storbritannia | Shoreham, UK | 1.5.1941 | Hull, Yorkshire, UK | 16.2.1942 |