Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Lemper | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | Ukjent | 15.1.1943 | Torpedert | 5.2.1943 | ||
Norge | Ukjent | 12.6.1941 | Torpedert | 5.2.1943 | ||
Norge | Singapore | 4.4.1941 | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | ukjent | Singapore | 4.4.1941 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | Singapore | 18.1.1941 | Torpedert | 5.2.1943 | ||
Norge | ukjent | Ukjent | 5.1.1941 | Ukjent | 3.7.1941 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 1.9.1940 | Ukjent | 31.12.1940 | |
Norge | Shanghai, Kina | 18.4.1940 | Shanghai, Kina | 4.9.1940 | ||
Norge | Om bord pr. | 9.4.1940 | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | Haugesund, Norge | 21.5.1939 | Torpedert | 5.2.1943 | ||
Norge | 3. Styrmann / Telegrafist | Haugesund, Norge | 23.7.1938 | Torpedert | 5.2.1943 | |
Norge | Shanghai, Kina | 19.4.1938 | Ukjent | 7.1.1941 | ||
Norge | Hong Kong | 9.11.1937 | Torpedert | 5.2.1943 | ||
Norge | Hong Kong | 11.5.1931 | Guangzhou, Kina | 15.4.1932 | ||
Norge | 1. Maskinist (Maskinsjef) | Haugesund, Norge | 6.11.1930 | Torpedert | 5.2.1943 | |
Norge | Ukjent | 8.1.1926 | Ukjent | 19.7.1926 | ||
Norge | ukjent | Ukjent | 28.10.1922 | Ukjent | 24.5.1923 | |
Kina | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | ||
Kina | Sjefskokk | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | |
Kina | Reparatør | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | |
Kina | Reparatør | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | |
Kina | Reparatør | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | |
Kina | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent |