Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | Ukjent | 15.1.1943 | Torpedert | 5.2.1943 | ||
Norge | Ukjent | 12.6.1941 | Torpedert | 5.2.1943 | ||
Norge | Singapore | 18.1.1941 | Torpedert | 5.2.1943 | ||
Norge | Haugesund, Norge | 21.5.1939 | Torpedert | 5.2.1943 | ||
Norge | 3. Styrmann / Telegrafist | Haugesund, Norge | 23.7.1938 | Torpedert | 5.2.1943 | |
Norge | Hong Kong | 9.11.1937 | Torpedert | 5.2.1943 | ||
Norge | 1. Maskinist (Maskinsjef) | Haugesund, Norge | 6.11.1930 | Torpedert | 5.2.1943 | |
Norge | Shanghai, Kina | 18.4.1940 | Shanghai, Kina | 4.9.1940 | ||
Norge | Hong Kong | 11.5.1931 | Guangzhou, Kina | 15.4.1932 |