Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn 🠗1 | Dato | |||
India | Om bord pr. | 31.7.1942 | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | Singapore | 4.4.1941 | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | ukjent | Singapore | 4.4.1941 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | ukjent | Ukjent | 5.1.1941 | Ukjent | 3.7.1941 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 1.9.1940 | Ukjent | 31.12.1940 | |
Norge | Om bord pr. | 9.4.1940 | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | Shanghai, Kina | 19.4.1938 | Ukjent | 7.1.1941 | ||
Norge | Ukjent | 8.1.1926 | Ukjent | 19.7.1926 | ||
Norge | ukjent | Ukjent | 28.10.1922 | Ukjent | 24.5.1923 |