Sjømann 🠗1 | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | Sjømann | Risør, Norge | 6.8.1883 | Grimsby, UK | Ukjent | |
Norge | Sjømann | Risør, Norge | 23.3.1899 | Risør, Norge | 19.10.1899 | |
Norge | 2. Styrmann, 1.Styrmann til Skipsfører | Risør, Norge | 5.12.1889 | Risør, Norge | 30.3.1897 | |
Norge | Risør, Norge | 31.12.1875 | Risør, Norge | 15.9.1977 | ||
Norge | Sjømann | Risør, Norge | 4.5.1897 | Risør, Norge | 19.1.1898 | |
Norge | Sjømann | Risør, Norge | 18.7.1896 | Risør, Norge | 30.3.1897 | |
Norge | Sjømann | Risør, Norge | 23.3.1899 | Risør, Norge | 19.10.1899 | |
Norge | Sjømann | Risør, Norge | 18.9.1877 | Rømt fra skipet. | 1.3.1879 | |
Norge | ukjent | Risør, Norge | 31.12.1875 | Risør, Norge | 3.10.1887 | |
Norge | Sjømann | Risør, Norge | 18.8.1885 | Risør, Norge | 21.10.1887 | |
Norge | Sjømann | Cardiff, Wales, UK | 15.1.1903 | Falmouth, UK | 4.4.1903 | |
Norge | Risør, Norge | 17.5.1898 | Kristiania / Oslo, Norge | 18.11.1898 | ||
Norge | Sjømann | Risør, Norge | 7.6.1894 | Liverpool, Lancashire, UK | 14.4.1995 | |
Norge | Sjømann | Risør, Norge | 6.8.1883 | Risør, Norge | 2.7.1885 | |
Norge | Risør, Norge | 17.9.1891 | Alloa, UK | 28.4.1892 | ||
Norge | Lettmatros til Matros | Risør, Norge | 21.5.1883 | Risør, Norge | 2.7.1885 | |
Norge | Sjømann | Risør, Norge | 8.2.1889 | Risør, Norge | 25.8.1891 | |
Norge | Risør, Norge | 8.2.1889 | Drammen, Norge | 14.6.1890 | ||
Norge | Sjømann | Risør, Norge | 23.3.1899 | Risør, Norge | 19.10.1899 | |
Norge | Risør, Norge | 17.5.1898 | Kristiania / Oslo, Norge | 19.11.1898 | ||
Norge | Risør, Norge | 4.5.1897 | Risør, Norge | 19.1.1898 | ||
Norge | Ukjent | 31.12.1887 | Ukjent | 17.11.1888 | ||
Norge | Sjømann | Risør, Norge | 4.5.1897 | Risør, Norge | 19.1.1898 | |
Norge | Sjømann | Risør, Norge | 17.9.1891 | Risør, Norge | 15.12.1892 | |
Norge | Sjømann | Risør, Norge | 6.12.1892 | Risør, Norge | 10.5.1894 |