Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
USA | Ukjent | Ukjent | Ukjent | 5.1.1942 | ||
Brasil | Para, Brasil | 13.2.1942 | Avmønstret før | 6.8.1942 | ||
Norge | Oslo, Norge | 12.11.1938 | Om bord pr. | 6.11.1939 | ||
Norge | Las Palmas, Gran Canaria | 14.9.1939 | Torpedert | 7.8.1942 | ||
Norge | 1. Maskinist (Maskinsjef) | San Francisco, CA, USA | 7.2.1941 | Torpedert | 7.8.1942 | |
Norge | 1. Maskinist (Maskinsjef) | Ukjent | 28.2.1940 | Torpedert | 15.1.1941 | |
Norge | Buenos Aires, Argentina | 14.10.1941 | San Francisco, CA, USA | 15.11.1941 | ||
Norge | Oslo, Norge | 16.8.1939 | Om bord pr. | 6.11.1939 |