Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | Ukjent | 7.3.1940 | New York, NY, USA | 27.7.1940 | ||
Norge | Kokk | Oslo, Norge | 2.1940 | New York, NY, USA | 10.12.1940 | |
Norge | 1. Maskinist (Maskinsjef) | Ukjent | 28.2.1940 | Torpedert | 15.1.1941 | |
Norge | Bahia, Brasil | 24.2.1940 | New York, NY, USA | 30.7.1940 | ||
Norge | New York, NY, USA | 30.1.1940 | San Francisco, CA, USA | 1.1.1941 | ||
Norge | Santos, Brazil | 22.12.1939 | Torpedert | 7.8.1942 | ||
Norge | Santos, Brazil | 5.12.1939 | New York, NY, USA | 27.5.1940 | ||
Norge | Las Palmas, Gran Canaria | 14.9.1939 | Om bord pr. | 6.11.1939 | ||
Norge | Dekksgutt / Jungmann | Las Palmas, Gran Canaria | 14.9.1939 | Ukjent | 8.7.1940 | |
Norge | Las Palmas, Gran Canaria | 14.9.1939 | Torpedert | 7.8.1942 | ||
Norge | Oslo, Norge | 29.8.1939 | New York, NY, USA | 18.7.1941 | ||
Norge | London, UK | 17.8.1939 | New York, NY, USA | 27.5.1940 | ||
Norge | Oslo, Norge | 16.8.1939 | Om bord pr. | 6.11.1939 | ||
Latvia | Oslo, Norge | 6.7.1939 | Om bord pr. | 6.11.1939 | ||
Norge | Oslo, Norge | 4.7.1939 | Montreal, Quebec, Canada | 21.8.1941 | ||
Norge | Oslo, Norge | 4.7.1939 | Om bord pr. | 6.11.1939 | ||
Finland | Oslo, Norge | 1.7.1939 | New York, NY, USA | 27.7.1940 | ||
Norge | Oslo, Norge | 18.6.1939 | New York, NY, USA | 30.1.1940 | ||
Norge | Kristiansand, Norge | 4.6.1939 | New York, NY, USA | 11.3.1940 | ||
Norge | London, UK | 6.4.1939 | New York, NY, USA | 28.2.1942 | ||
Norge | Risør, Norge | 3.4.1939 | New York, NY, USA | 30.1.1940 | ||
Norge | Oslo, Norge | 12.11.1938 | Om bord pr. | 6.11.1939 | ||
Norge | Oslo, Norge | 15.9.1938 | New York, NY, USA | 5.12.1940 | ||
Norge | Oslo, Norge | 31.8.1938 | Ukjent | 23.8.1941 | ||
Norge | Oslo, Norge | 14.6.1938 | Torpedert | 7.8.1942 |