Sjømann | Nasjonalitet | Stilling 🠗1 | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | Oslo, Norge | 16.8.1939 | Om bord pr. | 6.11.1939 | ||
Norge | Buenos Aires, Argentina | 14.10.1941 | San Francisco, CA, USA | 15.11.1941 | ||
Norge | 1. Maskinist (Maskinsjef) | San Francisco, CA, USA | 7.2.1941 | Torpedert | 7.8.1942 | |
Norge | 1. Maskinist (Maskinsjef) | Ukjent | 28.2.1940 | Torpedert | 15.1.1941 | |
Norge | Las Palmas, Gran Canaria | 14.9.1939 | Torpedert | 7.8.1942 | ||
USA | Ukjent | Ukjent | Ukjent | 5.1.1942 | ||
Brasil | Para, Brasil | 13.2.1942 | Avmønstret før | 6.8.1942 | ||
Norge | Oslo, Norge | 12.11.1938 | Om bord pr. | 6.11.1939 | ||
Norge | Kristiansand, Norge | 4.6.1939 | New York, NY, USA | 11.3.1940 | ||
Norge | 2. Maskinist / 1. Maskinist | London, UK | 13.10.1937 | Torpedert | 7.8.1942 | |
Norge | Ukjent | 16.7.1941 | Ukjent | 7.8.1942 | ||
Norge | San Francisco, CA, USA | 10.5.1941 | Torpedert | 7.8.1942 | ||
Norge | Ukjent | 23.6.1937 | Ukjent | 15.5.1941 | ||
Norge | Montreal, Quebec, Canada | 23.8.1941 | Torpedert | 28.9.1942 | ||
Norge | Oslo, Norge | 31.8.1938 | Ukjent | 23.8.1941 | ||
Norge | Oslo, Norge | 14.6.1938 | Torpedert | 7.8.1942 | ||
Norge | Ukjent | Ukjent | New York, NY, USA | 5.12.1940 | ||
Norge | Ukjent | 24.3.1941 | Ukjent | 6.5.1941 | ||
Norge | Oslo, Norge | 4.7.1939 | Montreal, Quebec, Canada | 21.8.1941 | ||
Norge | Para, Brasil | 10.5.1942 | Torpedert | 7.8.1942 | ||
Brasil | Para, Brasil | 14.4.1942 | Avmønstret før | 6.8.1942 | ||
Norge | San Francisco, CA, USA | 2.1.1941 | Bahia, Brasil | 27.4.1942 | ||
Latvia | Oslo, Norge | 6.7.1939 | Om bord pr. | 6.11.1939 | ||
Canada | Ukjent | Ukjent | New York, NY, USA | 5.1.1942 | ||
Canada | Ukjent | 14.5.1941 | Om bord pr. | 1.6.1941 |