Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn 🠗1 | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | Norfolk, VA, USA | 23.8.1945 | New York, NY, USA | 30.9.1945 | ||
Norge | Kokk | Norfolk, VA, USA | 27.7.1940 | San Francisco, CA, USA | 18.1.1941 | |
Norge | 2. Maskinist / 1. Maskinist | Norge | 14.12.1939 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | Norge | 18.10.1939 | New York, NY, USA | 25.6.1942 | ||
Norge | Om bord | 18.1.1941 | San Pedro, CA, USA | 3.2.1941 | ||
Norge | Om bord pr. | 9.4.1940 | New York, NY, USA | 14.10.1940 | ||
Norge | Om bord pr. | 1.3.1940 | Ukjent | 25.4.1940 | ||
Norge | Ommønstring | 14.8.1948 | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | Ommønstring | 15.3.1942 | New York, NY, USA | 25.6.1942 | ||
Norge | Oslo, Norge | 27.10.1954 | Halden, Norge | 22.12.1955 | ||
Norge | Kokk | Oslo, Norge | 2.1940 | Hampton Roads, VA, USA | 26.7.1940 | |
Norge | 3. Maskinist / 2. Maskinist | Oslo, Norge | 16.2.1940 | Baltimore, MD, USA | 26.7.1943 | |
Norge | Oslo, Norge | 16.2.1940 | Bergen, Norge | 12.3.1940 | ||
Norge | Oslo, Norge | 16.2.1940 | San Francisco, CA, USA | 22.11.1940 | ||
Norge | Oslo, Norge | 12.2.1940 | London, UK | 7.12.1945 | ||
Norge | Oslo, Norge | 15.1.1940 | San Francisco, CA, USA | 22.3.1941 | ||
Norge | Oslo, Norge | 19.10.1939 | San Pedro, CA, USA | 17.1.1941 | ||
Norge | 1. Maskinist (Maskinsjef) | Oslo, Norge | 18.10.1939 | London, UK | 6.12.1945 | |
Norge | Oslo, Norge | 17.10.1939 | Bergen, Norge | 14.12.1939 | ||
Norge | Oslo, Norge | 15.10.1939 | New York, NY, USA | 14.10.1940 | ||
Norge | Oslo, Norge | 13.10.1939 | New York, NY, USA | 25.11.1941 | ||
Norge | Oslo, Norge | 11.8.1939 | New York, NY, USA | 11.10.1940 | ||
Norge | Oslo, Norge | 20.6.1939 | Oslo, Norge | 16.10.1939 | ||
Storbritannia | Skytter | Reykjavik, Island | 5.6.1943 | Ukjent | 24.10.1944 | |
Norge | San Francisco, CA, USA | 18.1.1941 | New York, NY, USA | 4.10.1941 |