Sjømann | Nasjonalitet | Stilling 🠗1 | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | 1. Maskinist (Maskinsjef) | Kristiania / Oslo, Norge | 17.4.1923 | Antwerpen, Belgia | 22.6.1925 | |
Norge | Ukjent | Ukjent | Flyangrep | 15.4.1943 | ||
Norge | Om bord pr. | 1.5.1942 | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | Ukjent | Ukjent | Flyangrep | 15.4.1943 | ||
Norge | Ukjent | Ukjent | Flyangrep | 15.4.1943 | ||
Norge | Om bord pr. | 1.5.1942 | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | Ukjent | Ukjent | Flyangrep | 15.4.1943 | ||
Norge | Om bord pr. | 1.5.1942 | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | 2. Styrmann / 1. Styrmann | Ukjent | 27.8.1940 | Ukjent | 23.12.1941 | |
Norge | 2. Styrmann / Telegrafist | Oslo, Norge | 2.5.1941 | Oslo, Norge | 4.12.1941 | |
Norge | Ukjent | Ukjent | Flyangrep | 15.4.1943 | ||
Norge | Om bord pr. | 1.5.1942 | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | Ukjent | Ukjent | Flyangrep | 15.4.1943 | ||
Norge | Ukjent | 17.11.1939 | Ukjent | 17.4.1940 | ||
Norge | Ukjent | Ukjent | Flyangrep | 15.4.1943 | ||
Norge | Larvik, Norge | 18.11.1942 | Flyangrep | 15.4.1943 | ||
Norge | Oslo, Norge | 5.12.1941 | Stavanger, Norge | 8.10.1942 | ||
Norge | Oslo, Norge | 30.3.1928 | Oslo, Norge | 10.5.1929 | ||
Norge | Kristiania / Oslo, Norge | 24.1.1924 | Kristiania / Oslo, Norge | 31.5.1924 | ||
Norge | Kristiania / Oslo, Norge | 13.9.1923 | Kristiania / Oslo, Norge | 23.1.1924 | ||
Norge | Ukjent | 7.7.1933 | Ukjent | 7.2.1934 | ||
Norge | Ukjent | Ukjent | Flyangrep | 15.4.1943 | ||
Norge | Ukjent | Ukjent | Flyangrep | 15.4.1943 | ||
Norge | Kristiania / Oslo, Norge | 3.11.1924 | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | Ommønstring | 7.2.1934 | Ukjent | 5.3.1935 |