Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | Ukjent | 21.11.1967 | Ukjent | 2.1968 | ||
Norge | Kaptein | Sandefjord, Norge | 28.2.1967 | Sarpsborg, Norge | 9.7.1967 | |
Norge | Matros / Båtsmann | Ukjent | 24.8.1966 | Ukjent | 22.4.1967 | |
Norge | ukjent | Drammen, Norge | 7.10.1964 | Bergen, Norge | 7.10.1966 | |
Norge | Kaptein | Sandefjord, Norge | 9.4.1963 | Oslo, Norge | 10.7.1964 | |
Norge | Kaptein | Flekkefjord, Norge | 24.10.1960 | Drammen, Norge | 28.11.1962 | |
Norge | 1. Maskinist (Maskinsjef) | Ommønstring | 8.12.1959 | Ukjent | 2.4.1960 | |
Norge | Ukjent | 22.8.1959 | Ukjent | 7.12.1959 | ||
Norge | Ukjent | 15.5.1959 | Ommønstring | 8.12.1959 | ||
Norge | Kaptein | Stavanger, Norge | 8.5.1959 | Oslo, Norge | 12.7.1960 | |
Norge | Ukjent | 17.3.1958 | Ukjent | 11.8.1958 | ||
Norge | Kaptein | Sandefjord, Norge | 17.3.1957 | Oslo, Norge | 7.7.1958 | |
Norge | Kaptein | Oslo, Norge | 5.3.1957 | Sandefjord, Norge | 7.3.1957 | |
Norge | Ukjent | 21.12.1955 | Ukjent | 23.1.1956 | ||
Norge | Kaptein | Bergen, Norge | 19.7.1954 | Oslo, Norge | 4.7.1956 |