Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato 🠗1 | Havn | Dato | |||
Norge | Grimstad, Norge | 1859 | Lillesand, Norge | 8.11.1862 | ||
Norge | Kokk | Grimstad, Norge | 30.4.1864 | Grimstad, Norge | 19.12.1865 | |
Norge | Grimstad, Norge | 28.4.1876 | Sundsvall, Sverige | 13.6.1876 | ||
Norge | Styrmann til Skipsfører | Ukjent | 10.1.1885 | Ukjent | 10.3.1886 | |
Norge | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent |