Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato 🠗1 | |||
Norge | Risør, Norge | 4.8.1928 | Oslo, Norge | 20.3.1939 | ||
Norge | Maskinist | Oslo, Norge | 10.6.1943 | Trondheim, Norge | 7.5.1945 | |
Norge | Kristiansund, Norge | 26.1.1956 | Trondheim, Norge | 19.4.1956 | ||
Norge | Maskinist | Ukjent | 20.11.1957 | Ukjent | 31.1.1959 | |
Norge | 1. Maskinist (Maskinsjef) | Ukjent | 28.4.1959 | Ukjent | 5.7.1960 | |
Norge | Ukjent | 23.8.1960 | Ukjent | 22.4.1961 |