| Norge | ukjent | London, UK | 24.6.1945 | Gibraltar | 24.1.1946 |
| Norge | | Glasgow, UK | 19.6.1945 | Methil, Fife, Skottland, UK | 4.7.1945 |
| Norge | | Glasgow, UK | 19.6.1945 | Southampton, UK | 11.12.1945 |
| Norge | | Liverpool, Lancashire, UK | 16.6.1945 | Antwerpen, Belgia | 28.11.1945 |
| Norge | | Glasgow, UK | 16.6.1945 | Hull, Yorkshire, UK | 1.4.1946 |
| Norge | Kokk | Methil, Fife, Skottland, UK | 15.6.1945 | Southampton, UK | 18.12.1945 |
| Norge | | Glasgow, UK | 11.6.1945 | Antwerpen, Belgia | 19.8.1945 |
| Norge | | Ukjent | 11.6.1945 | Ukjent | 1.4.1946 |
| Norge | | Glasgow, UK | 11.6.1945 | Antwerpen, Belgia | 12.9.1945 |
| Norge | ukjent | Glasgow, UK | 11.6.1945 | Antwerpen, Belgia | 28.11.1945 |
| Norge | | Glasgow, UK | 11.6.1945 | Hull, Yorkshire, UK | 1.4.1946 |
| Norge | | Glasgow, UK | 11.6.1945 | Hull, Yorkshire, UK | 1.4.1946 |
| Norge | | Glasgow, UK | 11.6.1945 | Hull, Yorkshire, UK | 1.4.1946 |
| Norge | ukjent | Glasgow, UK | 11.6.1945 | Hull, Yorkshire, UK | 1.4.1946 |
| Norge | | Alliert havn | 11.6.1945 | Newcastle, UK | 15.8.1946 |
| Norge | ukjent | Glasgow, UK | 11.6.1945 | Hull, Yorkshire, UK | 1.4.1946 |
| Norge | | Glasgow, UK | 11.6.1945 | Antwerpen, Belgia | 12.9.1945 |
| Norge | | London, UK | 11.6.1945 | Ukjent | 28.2.1946 |
| Norge | | Methil, Fife, Skottland, UK | 7.6.1945 | Methil, Fife, Skottland, UK | 29.6.1945 |
| Norge | 1. Maskinist (Maskinsjef) | Newcastle, UK | 7.6.1945 | Overflyttet | 23.7.1945 |
| Norge | | Liverpool, Lancashire, UK | 7.6.1945 | Turku (Abo), Finland | 24.6.1946 |
| Norge | | Glasgow, UK | 4.6.1945 | Hull, Yorkshire, UK | 1.6.1946 |
| Norge | Reparatør | Newcastle, UK | 30.6.1942 | Newcastle, UK | 15.8.1946 |
| Norge | | Oslo, Norge | 14.3.1940 | Oslo, Norge | 28.6.1940 |
| Norge | 2. Styrmann / Telegrafist | Oslo, Norge | 9.3.1940 | Ukjent | Ukjent |