Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | ukjent | Ukjent | 25.4.1950 | Ukjent | 14.10.1950 | |
Norge | Ukjent | 31.1.1950 | Ukjent | 9.10.1950 | ||
Norge | Motormann / Assistent | Ukjent | 22.1.1949 | Ukjent | 2.2.1950 | |
Norge | Ukjent | 20.1.1949 | Ukjent | 25.4.1950 | ||
Norge | Maskinassistent | Ukjent | 6.7.1948 | Ukjent | 25.1.1949 | |
Norge | ukjent | London, UK | 30.6.1946 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | Kaptein | Ukjent | 24.6.1946 | Ukjent | 9.6.1947 | |
Norge | ukjent | Newcastle, UK | 1.4.1946 | Ukjent | Ukjent | |
Romania | Gibraltar | 1.2.1946 | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | London, UK | 24.11.1945 | Ukjent | Ukjent | ||
Storbritannia | ukjent | Ukjent | 2.7.1945 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | Ukjent | 11.6.1945 | Ukjent | 1.4.1946 | ||
Norge | London, UK | 11.6.1945 | Ukjent | 28.2.1946 | ||
Norge | Oslo, Norge | 25.4.1945 | Ukjent | 26.1.1946 | ||
Norge | 2. Styrmann / Telegrafist | Oslo, Norge | 9.3.1940 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | Ukjent | 2.10.1939 | Ukjent | 15.2.1940 | ||
Norge | Oslo, Norge | 5.7.1935 | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | Liverpool, Lancashire, UK | 7.6.1945 | Turku (Abo), Finland | 24.6.1946 | ||
Norge | Glasgow, UK | 4.7.1945 | Southampton, UK | 11.12.1945 | ||
Norge | Glasgow, UK | 30.6.1945 | Southampton, UK | 11.12.1945 | ||
Norge | Glasgow, UK | 19.6.1945 | Southampton, UK | 11.12.1945 | ||
Norge | Kokk | Methil, Fife, Skottland, UK | 15.6.1945 | Southampton, UK | 18.12.1945 | |
Finland | Glasgow, UK | 11.6.1945 | Southampton, UK | 11.12.1945 | ||
Norge | 1. Maskinist (Maskinsjef) | Newcastle, UK | 7.6.1945 | Overflyttet | 23.7.1945 | |
Norge | Oslo, Norge | 14.3.1940 | Oslo, Norge | 28.6.1940 |