| Norge | 1. Maskinist (Maskinsjef) | Om bord pr. | 1.7.1940 | Torpedert | 24.8.1942 |
| Norge | | Ukjent | 29.11.1941 | Torpedert | 25.8.1942 |
| Norge | | London, UK | 25.9.1940 | Halifax, NS, Canada | 28.4.1941 |
| Norge | | Ukjent | 15.1.1940 | Ukjent | 9.10.1940 |
| Storbritannia | | Ukjent | Ukjent | Liverpool, Lancashire, UK | 4.8.1942 |
| Norge | | Liverpool, Lancashire, UK | 1.6.1942 | Liverpool, Lancashire, UK | 6.8.1942 |
| Norge | | Liverpool, Lancashire, UK | 28.7.1941 | Liverpool, Lancashire, UK | 3.6.1942 |
| Norge | | West Hartlepool, UK | 7.2.1941 | Island | 21.5.1941 |
| Norge | | London, UK | 22.7.1940 | Grimsby, UK | 10.10.1940 |
| Norge | | Trondheim, Norge | 28.7.1939 | London, UK | 19.7.1940 |
| Norge | | Ukjent | Ukjent | Newcastle, UK | 12.6.1940 |
| Norge | | Liverpool, Lancashire, UK | 8.6.1942 | Glasgow, UK | 31.7.1942 |
| Norge | | Sydney, Nova Scotia, Canada | 17.9.1941 | Newport, Monmouthshire, UK | 8.4.1942 |
| Norge | | Liverpool, Lancashire, UK | 28.7.1941 | Ukjent | 28.11.1941 |
| Norge | | Om bord pr. | 9.4.1940 | Liverpool, Lancashire, UK | 26.7.1941 |
| Norge | 2. Styrmann / Telegrafist | London, UK | 5.8.1942 | Torpedert | 25.8.1942 |
| Norge | | London, UK | 22.7.1940 | Ukjent | 10.10.1940 |
| Storbritannia | | Ukjent | 30.10.1940 | Om bord pr. | 3.1941 |
| Storbritannia | | Ukjent | 14.10.1940 | Ukjent | 10.2.1941 |
| Storbritannia | | Hull, Yorkshire, UK | 16.10.1941 | Blyth, Northumberland, UK | 17.11.1941 |
| Storbritannia | | Ukjent | 13.10.1941 | Ukjent | Ukjent |
| Storbritannia | | Ukjent | 13.8.1941 | Ukjent | Ukjent |
| Storbritannia | | Ukjent | 13.8.1941 | Ukjent | Ukjent |
| Storbritannia | | Preston, UK | 27.7.1941 | Ukjent | Ukjent |
| Storbritannia | | Ukjent | 27.7.1941 | Ukjent | Ukjent |