Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | ukjent | Ukjent | 12.2.1941 | Ukjent | 31.5.1941 | |
Norge | West Hartlepool, UK | 8.2.1941 | Burntisland, UK | 31.5.1941 | ||
Norge | West Hartlepool, UK | 7.2.1941 | Island | 21.5.1941 | ||
Norge | Newcastle, UK | 7.2.1941 | Burntisland, UK | 31.5.1941 | ||
Norge | ukjent | Ukjent | 23.1.1941 | Ukjent | 30.5.1941 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 10.1940 | Ukjent | 5.1941 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 21.10.1940 | Ukjent | 11.2.1941 | |
Norge | Hull, Yorkshire, UK | 19.10.1940 | West Hartlepool, UK | 11.2.1941 | ||
Norge | ukjent | Ukjent | 15.10.1940 | Ukjent | 6.2.1941 | |
Norge | Newcastle, UK | 14.10.1940 | West Hartlepool, UK | 14.2.1941 | ||
Norge | Ukjent | 10.10.1940 | Ukjent | 31.5.1941 | ||
Norge | London, UK | 25.9.1940 | Halifax, NS, Canada | 28.4.1941 | ||
Norge | Newcastle, UK | 1.8.1940 | Immingham, UK | 11.10.1940 | ||
Norge | Alliert havn | 30.7.1940 | Alliert havn | 8.10.1940 | ||
Norge | London, UK | 22.7.1940 | Grimsby, UK | 10.10.1940 | ||
Norge | London, UK | 22.7.1940 | Ukjent | 10.10.1940 | ||
Norge | Ukjent | 21.7.1940 | Ukjent | 9.10.1940 | ||
Norge | 1. Maskinist (Maskinsjef) | Om bord pr. | 1.7.1940 | Torpedert | 24.8.1942 | |
Norge | ukjent | Om bord pr. | 1.7.1940 | Ukjent | 15.10.1940 | |
Norge | Newcastle, UK | 11.5.1940 | Grimsby, UK | 9.10.1940 | ||
Norge | Om bord pr. | 9.4.1940 | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | Om bord pr. | 9.4.1940 | Liverpool, Lancashire, UK | 26.7.1941 | ||
Norge | Ommønstring | 19.3.1940 | Southend, UK | 19.7.1940 | ||
Norge | Ukjent | 8.3.1940 | Grimsby, UK | 9.10.1940 | ||
Norge | Ukjent | 15.1.1940 | Ukjent | 9.10.1940 |