Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn 🠗1 | Dato | |||
Norge | Liverpool, Lancashire, UK | 4.8.1942 | Torpedert | 25.8.1942 | ||
Aksel Kristoffer Enger | Norge | Halifax, NS, Canada | 3.7.1942 | Torpedert | 25.8.1942 | |
Norge | Kokk | Liverpool, Lancashire, UK | 8.6.1942 | Torpedert | 25.8.1942 | |
Norge | Kokk | London, UK | 5.6.1942 | Torpedert | 25.8.1942 | |
Norge | Ukjent | 2.3.1942 | Torpedert | 25.8.1942 | ||
Storbritannia | Newcastle, UK | 10.2.1942 | Torpedert | 25.8.1942 | ||
Norge | Ukjent | 29.11.1941 | Torpedert | 25.8.1942 | ||
Norge | 1. Maskinist (Maskinsjef) | Om bord pr. | 1.7.1940 | Torpedert | 24.8.1942 | |
Norge | Trondheim, Norge | 11.1.1940 | Trondheim, Norge | 19.3.1940 | ||
Norge | Kokk | Trondheim, Norge | 2.2.1939 | Trondheim, Norge | 8.3.1939 | |
Norge | Kokk | Trondheim, Norge | 13.6.1938 | Trondheim, Norge | 11.11.1938 | |
Norge | Trondheim, Norge | 25.10.1936 | Trondheim, Norge | 9.5.1937 | ||
Norge | Trondheim, Norge | 15.11.1935 | Trondheim, Norge | 30.11.1935 | ||
Norge | Ommønstring | 10.10.1935 | Trondheim, Norge | 21.3.1936 | ||
Norge | Lemper | Trondheim, Norge | 15.4.1935 | Trondheim, Norge | 9.10.1935 | |
Norge | Trondheim, Norge | 27.10.1934 | Trondheim, Norge | 6.4.1935 | ||
Norge | Trondheim, Norge | 2.10.1934 | Trondheim, Norge | 9.10.1935 | ||
Norge | Hull, Yorkshire, UK | 19.10.1940 | West Hartlepool, UK | 11.2.1941 | ||
Norge | Newcastle, UK | 14.10.1940 | West Hartlepool, UK | 14.2.1941 | ||
Norge | Kokk | Trondheim, Norge | 11.4.1939 | Ålesund, Norge | 26.7.1939 | |
Norge | Kokk / Stuert | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | |
Storbritannia | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | |
Norge | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | ||
Latvia | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | ||
Storbritannia | Skytter | Liverpool, Lancashire, UK | 5.8.1942 | Ukjent | Ukjent |