Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | Ukjent | Ukjent | Om bord pr. | 13.11.1941 | ||
Norge | 1. Maskinist (Maskinsjef) | Ukjent | 17.4.1958 | Oslo, Norge | 15.9.1959 | |
Norge | Tønsberg, Norge | 3.5.1957 | Oslo, Norge | 14.4.1958 | ||
Norge | Ukjent | 7.5.1956 | Ukjent | 25.5.1956 | ||
Norge | Ukjent | 19.12.1955 | Ukjent | 25.4.1956 | ||
Norge | Ukjent | 15.6.1951 | Ukjent | 13.12.1951 | ||
Norge | Ukjent | 25.8.1950 | Ukjent | 19.6.1951 | ||
Norge | Ukjent | 4.2.1950 | Ukjent | 28.8.1950 | ||
Norge | Ukjent | 16.7.1948 | Ukjent | 23.3.1949 | ||
Norge | ukjent | Ukjent | 10.1.1948 | Ukjent | 12.7.1948 | |
Norge | Ukjent | 22.10.1946 | Ukjent | 5.5.1947 | ||
Norge | Ukjent | 22.10.1946 | Ukjent | 25.4.1947 | ||
Norge | Kokk | Ukjent | 21.10.1946 | Ukjent | 5.5.1947 | |
Norge | Ukjent | 21.10.1946 | Ukjent | 10.6.1947 | ||
Norge | Ukjent | 1944 | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | Kaptein | Ukjent | 22.8.1944 | Ukjent | 5.12.1945 | |
Norge | Oslo, Norge | 10.3.1944 | Oslo, Norge | 19.4.1944 | ||
Norge | Sarpsborg, Norge | 9.2.1944 | Ukjent | 30.4.1945 | ||
Norge | Oslo, Norge | 1943 | Sarpsborg, Norge | 9.2.1944 | ||
Norge | Kaptein | Ukjent | 16.9.1943 | Ukjent | 2.12.1943 | |
Norge | 4. Styrmann | Stavanger, Norge | 23.8.1943 | Oslo, Norge | 19.6.1944 | |
Norge | Oslo, Norge | 10.3.1943 | Oslo, Norge | 24.5.1943 | ||
Norge | ukjent | Ukjent | 1942 | Ukjent | 1942 | |
Norge | Ukjent | 1942 | Ukjent | 1942 | ||
Norge | Oslo, Norge | 4.12.1942 | Kristiansand, Norge | 9.12.1942 |