Sjømann | Nasjonalitet | Stilling 🠗1 | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | Drammen, Norge | 4.6.1941 | Oslo, Norge | 14.7.1941 | ||
Norge | 1. Maskinist (Maskinsjef) | Ukjent | 17.4.1958 | Oslo, Norge | 15.9.1959 | |
Norge | Ukjent | Ukjent | Om bord pr. | 13.11.1941 | ||
Norge | Tønsberg, Norge | 3.5.1957 | Oslo, Norge | 14.4.1958 | ||
Norge | Oslo, Norge | 1943 | Sarpsborg, Norge | 9.2.1944 | ||
Norge | Sarpsborg, Norge | 9.2.1944 | Ukjent | 30.4.1945 | ||
Norge | Oslo, Norge | 30.3.1942 | Oslo, Norge | 1943 | ||
Norge | Oslo, Norge | 16.8.1941 | Oslo, Norge | 21.2.1942 | ||
Norge | Stavanger, Norge | 14.1.1941 | Oslo, Norge | 6.2.1941 | ||
Norge | 4. Styrmann | Stavanger, Norge | 23.8.1943 | Oslo, Norge | 19.6.1944 | |
Norge | Om bord pr. | 9.4.1940 | Ukjent | 17.4.1940 | ||
Norge | Ukjent | 25.8.1950 | Ukjent | 19.6.1951 | ||
Norge | Oslo, Norge | 23.8.1938 | Oslo, Norge | 21.8.1939 | ||
Norge | Ukjent | 25.10.1941 | Ukjent | 22.12.1941 | ||
Norge | Harstad, Norge | 23.9.1941 | Oslo, Norge | 29.3.1942 | ||
Norge | Ukjent | 1934 | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | Kaptein | Ukjent | 22.8.1944 | Ukjent | 5.12.1945 | |
Norge | Kaptein | Ukjent | 16.9.1943 | Ukjent | 2.12.1943 | |
Norge | Kaptein | Ukjent | 25.5.1941 | Ukjent | 26.5.1943 | |
Norge | Kokk | Ukjent | 21.10.1946 | Ukjent | 5.5.1947 | |
Norge | Lemper | Ukjent | 17.7.1941 | Ukjent | 4.8.1941 | |
Norge | Oslo, Norge | 30.3.1942 | Oslo, Norge | 5.1942 | ||
Norge | Oslo, Norge | 17.7.1941 | Kristiansand, Norge | 25.10.1941 | ||
Norge | Oslo, Norge | 10.3.1944 | Oslo, Norge | 19.4.1944 | ||
Norge | Tønsberg, Norge | 4.1.1941 | Oslo, Norge | 1.2.1941 |