Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn 🠗1 | Dato | |||
Norge | Passasjer | Sandefjord, Norge | 1.2.1939 | Durban, Sør-Afrika | 1.3.1939 | |
Norge | Oslo, Norge | 4.12.1942 | Kristiansand, Norge | 9.12.1942 | ||
Norge | Oslo, Norge | 17.7.1941 | Kristiansand, Norge | 25.10.1941 | ||
Norge | Tønsberg, Norge | 8.1940 | Lysekil, Sverige | 8.6.1942 | ||
Norge | Oslo, Norge | 20.8.1940 | Narvik, Norge | 10.11.1940 | ||
Norge | Ukjent | Ukjent | Om bord pr. | 13.11.1941 | ||
Norge | 1. Maskinist (Maskinsjef) | Ukjent | 17.4.1958 | Oslo, Norge | 15.9.1959 | |
Norge | Tønsberg, Norge | 3.5.1957 | Oslo, Norge | 14.4.1958 | ||
Norge | Oslo, Norge | 10.3.1944 | Oslo, Norge | 19.4.1944 | ||
Norge | 4. Styrmann | Stavanger, Norge | 23.8.1943 | Oslo, Norge | 19.6.1944 | |
Norge | Oslo, Norge | 10.3.1943 | Oslo, Norge | 24.5.1943 | ||
Norge | Oslo, Norge | 30.3.1942 | Oslo, Norge | 1943 | ||
Norge | Oslo, Norge | 30.3.1942 | Oslo, Norge | 6.6.1942 | ||
Norge | Oslo, Norge | 30.3.1942 | Oslo, Norge | 5.1942 | ||
Norge | Harstad, Norge | 23.9.1941 | Oslo, Norge | 29.3.1942 | ||
Norge | Harstad, Norge | 23.9.1941 | Oslo, Norge | 29.3.1942 | ||
Norge | Oslo, Norge | 16.8.1941 | Oslo, Norge | 21.2.1942 | ||
Norge | Drammen, Norge | 4.6.1941 | Oslo, Norge | 14.7.1941 | ||
Norge | Oslo, Norge | 30.5.1941 | Oslo, Norge | 14.8.1941 | ||
Norge | Stavanger, Norge | 14.1.1941 | Oslo, Norge | 6.2.1941 | ||
Norge | Tønsberg, Norge | 4.1.1941 | Oslo, Norge | 1.2.1941 | ||
Norge | Stavanger, Norge | 4.1.1941 | Oslo, Norge | 24.1.1941 | ||
Norge | Oslo, Norge | 9.1.1940 | Oslo, Norge | 11.4.1940 | ||
Norge | Oslo, Norge | 23.8.1938 | Oslo, Norge | 21.8.1939 | ||
Norge | Oslo, Norge | 22.6.1936 | Oslo, Norge | 18.5.1937 |