Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | Arbeidsleder | Oslo, Norge | 25.8.1975 | Oslo, Norge | 18.11.1975 | |
Norge | Maskinassistent | Oslo, Norge | 20.1.1969 | Bangkok, Thailand | 27.3.1969 | |
Norge | Ukjent | 16.8.1965 | Ukjent | 28.12.1965 | ||
Norge | Smører / Motormann | Oslo, Norge | 27.2.1964 | Drammen, Norge | 26.2.1965 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 29.1.1962 | Ukjent | 6.6.1962 | |
Norge | Ukjent | 20.3.1961 | Ukjent | 31.10.1962 |