Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
India | Sjømann | Ukjent | Ukjent | Durban, Sør-Afrika | 2.1.1944 | |
India | ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | 2.1.1944 | |
Canada | Ukjent | Ukjent | Prior | 1.8.1945 | ||
India | Bhandary | Ukjent | Ukjent | Avmønstret før | 1.8.1944 | |
Norge | Ukjent | 28.8.1966 | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | Ukjent | 1.11.1949 | Ukjent | 31.10.1950 | ||
India | ukjent | Ukjent | 2.5.1944 | Avmønstret før | 1.12.1944 | |
India | Ukjent | 2.5.1944 | Avmønstret før | 1.12.1944 | ||
Norge | ukjent | Ukjent | 1940 | Ukjent | 1941 | |
Norge | Ukjent | 19.12.1940 | Calcutta, India | 30.4.1945 | ||
Norge | 3. Styrmann / 1. Styrmann | Ukjent | 12.1.1938 | Durban, Sør-Afrika | 30.6.1941 | |
Norge | Ukjent | 30.11.1922 | Shanghai, Kina | 13.2.1926 | ||
Norge | Shanghai, Kina | 5.7.1940 | Durban, Sør-Afrika | 7.8.1942 | ||
Norge | Shanghai, Kina | 4.3.1940 | Ukjent | 4.11.1940 | ||
Norge | Shanghai, Kina | 25.1.1940 | Lourenco Margues, Mozambique | 5.3.1943 | ||
Norge | Ommønstring | 25.1.1939 | Durban, Sør-Afrika | 10.11.1942 | ||
Storbritannia | Madras, India | 30.1.1945 | Avmønstret før | 1.3.1946 | ||
Storbritannia | Dekksmann | Madras, India | 22.10.1944 | Ukjent | 1.3.1946 | |
Norge | Lourenco Margues, Mozambique | 6.3.1943 | Beira, Mozambique | 26.7.1943 | ||
Storbritannia | London, UK | 6.6.1942 | Avmønstret før | 1.8.1944 | ||
Storbritannia | Dekksmann | Karachi, Pakistan | 30.9.1944 | Avmønstret før | 1.3.1946 | |
Norge | Hong Kong | 4.9.1939 | Durban, Sør-Afrika | 8.8.1942 | ||
Norge | Hong Kong | 22.6.1933 | Hong Kong | 23.5.1934 | ||
Norge | ukjent | Haugesund, Norge | 23.3.1946 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | Haugesund, Norge | 11.8.1939 | Shanghai, Kina | 25.1.1940 |