Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
India | Rormann | Calcutta, India | 26.10.1942 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | ukjent | Ukjent | 1940 | Ukjent | 1941 | |
Norge | Shanghai, Kina | 4.3.1940 | Ukjent | 4.11.1940 | ||
Storbritannia | Durban, Sør-Afrika | 7.3.1944 | Trincomalee, Sri Lanka | 27.7.1944 | ||
Norge | Beira, Mozambique | 24.7.1943 | Singapore | 1.2.1946 | ||
Norge | Calcutta, India | 1.11.1941 | Singapore | 1.2.1946 | ||
Norge | Haugesund, Norge | 1.7.1938 | Singapore | 1.2.1946 | ||
Norge | Calcutta, India | 11.5.1945 | Shanghai, Kina | 13.5.1946 | ||
Norge | 1. Maskinist (Maskinsjef) | Bombay, India | 7.5.1945 | Shanghai, Kina | 13.5.1946 | |
Norge | 3. Maskinist / 2. Maskinist | Durban, Sør-Afrika | 7.8.1942 | Shanghai, Kina | 5.4.1946 | |
Norge | Haugesund, Norge | 11.8.1939 | Shanghai, Kina | 25.1.1940 | ||
Norge | Ukjent | 30.11.1922 | Shanghai, Kina | 13.2.1926 | ||
Canada | Ukjent | Ukjent | Prior | 1.8.1945 | ||
Norge | Haugesund, Norge | 7.5.1938 | Ommønstring | 24.1.1939 | ||
Lemper | Calcutta, India | 11.11.1944 | Om bord pr. | 1.12.1944 | ||
India | Lascar | Colombo, Ceylon | 2.5.1944 | Om bord pr. | 1.12.1944 | |
India | ukjent | Calcutta, India | 26.10.1942 | Om bord pr. | 1.8.1944 | |
Canada | Durban, Sør-Afrika | 8.3.1944 | Madras, India | 23.10.1944 | ||
Storbritannia | Durban, Sør-Afrika | 5.6.1943 | Madras, India | 29.1.1945 | ||
Norge | Shanghai, Kina | 25.1.1940 | Lourenco Margues, Mozambique | 5.3.1943 | ||
India | Bombay, India | 23.9.1944 | Karachi, Pakistan | 4.10.1944 | ||
Storbritannia | Dekksmann | Colombo, Ceylon | 5.8.1944 | Karachi, Pakistan | 30.9.1944 | |
Storbritannia | Durban, Sør-Afrika | 5.6.1943 | Karachi, Pakistan | 30.9.1944 | ||
Norge | Bombay, India | 7.5.1945 | Hong Kong | 5.4.1946 | ||
Norge | Hong Kong | 22.6.1933 | Hong Kong | 23.5.1934 |