Sjømann | Nasjonalitet | Stilling 🠗1 | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | East London, Sør-Afrika | 20.5.1942 | Durban, Sør-Afrika | 17.1.1944 | ||
Norge | Ommønstring | 25.1.1939 | Durban, Sør-Afrika | 10.11.1942 | ||
Norge | 1. Maskinist (Maskinsjef) | Bombay, India | 7.5.1945 | Shanghai, Kina | 13.5.1946 | |
Norge | 1. Maskinist (Maskinsjef) | Bombay, India | 18.9.1944 | Calcutta, India | 11.5.1945 | |
Norge | Alliert havn | 16.11.1940 | Alliert havn | 19.12.1940 | ||
Norge | Haugesund, Norge | 11.8.1939 | Shanghai, Kina | 25.1.1940 | ||
Norge | Haugesund, Norge | 1.7.1938 | Singapore | 1.2.1946 | ||
Norge | Ukjent | 30.11.1922 | Shanghai, Kina | 13.2.1926 | ||
India | 2. Båtsmann | Calcutta, India | 18.5.1944 | Ukjent | Ukjent | |
Kina | Calcutta, India | 28.10.1942 | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | Calcutta, India | 11.5.1945 | Shanghai, Kina | 13.5.1946 | ||
Norge | Durban, Sør-Afrika | 7.8.1942 | Bombay, India | 18.9.1944 | ||
Norge | Hong Kong | 4.9.1939 | Durban, Sør-Afrika | 8.8.1942 | ||
Norge | Haugesund, Norge | 7.5.1938 | Ommønstring | 24.1.1939 | ||
Norge | Bombay, India | 7.5.1945 | Hong Kong | 5.4.1946 | ||
Norge | Ukjent | 19.12.1940 | Calcutta, India | 30.4.1945 | ||
Norge | Shanghai, Kina | 4.3.1940 | Ukjent | 4.11.1940 | ||
Norge | Shanghai, Kina | 5.7.1940 | Durban, Sør-Afrika | 7.8.1942 | ||
Norge | 3. Maskinist / 2. Maskinist | Durban, Sør-Afrika | 7.8.1942 | Shanghai, Kina | 5.4.1946 | |
Norge | Calcutta, India | 1.11.1941 | Singapore | 1.2.1946 | ||
Norge | Hong Kong | 22.6.1933 | Hong Kong | 23.5.1934 | ||
Norge | 3. Styrmann / 1. Styrmann | Ukjent | 12.1.1938 | Durban, Sør-Afrika | 30.6.1941 | |
India | Bhandary | Ukjent | Ukjent | Avmønstret før | 1.8.1944 | |
India | Bhandary | Calcutta, India | 22.5.1944 | Avmønstret før | 1.12.1944 | |
India | Bhandary | Calcutta, India | 26.10.1942 | Aden, Yemen | 6.9.1943 |