Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn 🠗1 | Dato | |||
Norge | Glasgow, UK | 10.2.1941 | Torpedert | 7.3.1941 | ||
Norge | ukjent | Ukjent | 1.2.1941 | Torpedert | 7.3.1941 | |
Norge | Ukjent | 26.1.1941 | Torpedert | 7.3.1941 | ||
Norge | Ukjent | 1940 | Torpedert | 7.3.1941 | ||
Norge | Maskinassistent | Ukjent | 1940 | Torpedert | 7.3.1941 | |
Norge | Ukjent | 1940 | Torpedert | 7.3.1941 | ||
Norge | Ukjent | 1940 | Torpedert | 7.3.1941 | ||
Norge | ukjent | Ukjent | 15.11.1940 | Torpedert | 7.3.1941 | |
Norge | Glasgow, UK | 23.8.1940 | Torpedert | 7.3.1941 | ||
Norge | Maskinmann | Norge | 6.1940 | Torpedert | 7.3.1941 | |
Norge | Ukjent | 30.6.1940 | Torpedert | 7.3.1941 | ||
Norge | Maskinassistent | London, UK | 13.6.1940 | Torpedert | 7.3.1941 | |
Norge | Ommønstring | 1.6.1940 | Torpedert | 7.3.1941 | ||
Norge | ukjent | Ukjent | 1939 | Torpedert | 7.3.1941 | |
Norge | Tønsberg, Norge | 10.1939 | Torpedert | 7.3.1941 | ||
Norge | Maskinmester | Tønsberg, Norge | 15.10.1939 | Torpedert | 7.3.1941 | |
Norge | Messegutt / Dekksgutt | Om bord pr. | 14.10.1939 | Torpedert | 7.3.1941 | |
Norge | Lemmer - Hvalfangst | Norge | 13.10.1939 | Torpedert | 7.3.1941 | |
Norge | Tønsberg, Norge | 13.10.1939 | Torpedert | 7.3.1941 | ||
Norge | Formann | Bergen, Norge | 13.10.1939 | Torpedert | 7.3.1941 | |
Norge | Ukjent | 13.10.1939 | Torpedert | 7.3.1941 | ||
Norge | Arbeider - Hvalfangst | Ukjent | 13.10.1939 | Torpedert | 7.3.1941 | |
Norge | Smører / Fyrbøter | Sandefjord, Norge | 13.10.1939 | Torpedert | 7.3.1941 | |
Norge | 1. Flenser - Hvalfangst. | Ukjent | 13.10.1939 | Torpedert | 7.3.1941 | |
Norge | Skjærer, Hvalfangst | Ukjent | 13.10.1939 | Torpedert | 7.3.1941 |