Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | Ukjent | 8.5.1964 | Ukjent | 28.1.1964 | ||
Norge | Farsund, Norge | 19.11.1973 | Rotterdam, Holland | 12.8.1974 | ||
Norge | 2. styrmann vikar | Ukjent | 1.2.1973 | Rotterdam, Holland | 12.3.1973 | |
Norge | Hamburg, Tyskland | 17.11.1964 | Oslo, Norge | 7.4.1965 | ||
Norge | Ukjent | 2.6.1964 | Ukjent | 14.7.1964 | ||
Norge | Stockholm, Sverige | 27.12.1963 | Oslo, Norge | 10.6.1964 | ||
Norge | Overstyrmann | Oslo, Norge | 27.6.1963 | Port Adelaide, South Australia, Australia | 3.12.1965 |