Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | ukjent | Ukjent | 25.3.1942 | Ukjent | 15.8.1942 | |
Norge | Kokk | Ukjent | 20.2.1940 | Internert | 28.6.1940 | |
Norge | Ukjent | 15.2.1940 | Internert | 28.6.1940 | ||
Norge | Ukjent | 17.10.1939 | Internert | 28.6.1940 | ||
Norge | Ukjent | 17.10.1939 | Internert | 28.6.1940 | ||
Norge | Ukjent | 9.7.1935 | Ukjent | 22.7.1935 | ||
Norge | Ukjent | 12.8.1931 | Internert | 28.6.1940 | ||
Norge | 2. Styrmann / 1. Styrmann | Sarpsborg, Norge | 7.11.1938 | Internert | 28.6.1940 | |
Norge | Port Lyautey, Marokko | 1.4.1942 | Port Lyautey, Marokko | 24.7.1942 | ||
Norge | ukjent | Port Lyautey, Marokko | 24.3.1942 | Port Lyautey, Marokko | 31.3.1942 | |
Norge | Port Lyautey, Marokko | 1.2.1942 | Ommønstring | 23.7.1942 | ||
Norge | Port Lyautey, Marokko | 15.12.1941 | Port Lyautey, Marokko | 31.1.1942 | ||
Norge | Kokk | Port Lyautey, Marokko | 10.10.1940 | Port Lyautey, Marokko | 8.12.1941 | |
Norge | Oslo, Norge | 27.3.1940 | Internert | 28.6.1940 | ||
Norge | Oslo, Norge | 27.3.1940 | Internert | 28.6.1940 | ||
Norge | Oslo, Norge | 27.3.1940 | Internert | 28.6.1940 | ||
Norge | Oslo, Norge | 20.2.1940 | Internert | 28.6.1940 | ||
Norge | Oslo, Norge | 4.1.1940 | Internert | 28.6.1940 | ||
Norge | Oslo, Norge | 4.1.1940 | Internert | 28.6.1940 | ||
Norge | Oslo, Norge | 18.10.1939 | Internert | 28.6.1940 | ||
Norge | Oslo, Norge | 17.10.1939 | Internert | 28.6.1940 | ||
Norge | Oslo, Norge | 5.8.1939 | Internert | 28.6.1940 | ||
Norge | Kokk | Oslo, Norge | 17.6.1931 | Oslo, Norge | 1.7.1931 | |
Norge | 1. Maskinist (Maskinsjef) | Oslo, Norge | 15.8.1928 | Oslo, Norge | 29.8.1928 | |
Norge | Oslo, Norge | 28.3.1928 | Oslo, Norge | 6.6.1928 |