Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | Port Lyautey, Marokko | 15.12.1941 | Port Lyautey, Marokko | 31.1.1942 | ||
Norge | Ukjent | 9.7.1935 | Ukjent | 22.7.1935 | ||
Norge | Oslo, Norge | 18.10.1939 | Internert | 28.6.1940 | ||
Norge | Oslo, Norge | 28.3.1928 | Oslo, Norge | 6.6.1928 | ||
Norge | Port Lyautey, Marokko | 1.2.1942 | Ommønstring | 23.7.1942 | ||
Norge | Ukjent | 15.2.1940 | Internert | 28.6.1940 | ||
Norge | 1. Maskinist (Maskinsjef) | Oslo, Norge | 15.8.1928 | Oslo, Norge | 29.8.1928 | |
Norge | Oslo, Norge | 27.3.1940 | Internert | 28.6.1940 |