Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn 🠗1 | Dato | |||
Norge | Kristiania / Oslo, Norge | 16.5.1924 | Fredrikstad, Norge | 17.6.1924 | ||
Norge | Oslo, Norge | 27.3.1940 | Internert | 28.6.1940 | ||
Norge | Oslo, Norge | 27.3.1940 | Internert | 28.6.1940 | ||
Norge | Oslo, Norge | 27.3.1940 | Internert | 28.6.1940 | ||
Norge | Oslo, Norge | 20.2.1940 | Internert | 28.6.1940 | ||
Norge | Kokk | Ukjent | 20.2.1940 | Internert | 28.6.1940 | |
Norge | Ukjent | 15.2.1940 | Internert | 28.6.1940 | ||
Norge | Oslo, Norge | 4.1.1940 | Internert | 28.6.1940 | ||
Norge | Oslo, Norge | 4.1.1940 | Internert | 28.6.1940 | ||
Norge | Oslo, Norge | 18.10.1939 | Internert | 28.6.1940 | ||
Norge | Ukjent | 17.10.1939 | Internert | 28.6.1940 | ||
Norge | Oslo, Norge | 17.10.1939 | Internert | 28.6.1940 | ||
Norge | Ukjent | 17.10.1939 | Internert | 28.6.1940 | ||
Norge | Drammen, Norge | 8.9.1939 | Internert | 28.6.1940 | ||
Norge | Oslo, Norge | 5.8.1939 | Internert | 28.6.1940 | ||
Norge | Antwerpen, Belgia | 3.3.1939 | Internert | 28.6.1940 | ||
Norge | 2. Styrmann / 1. Styrmann | Sarpsborg, Norge | 7.11.1938 | Internert | 28.6.1940 | |
Norge | Moss, Norge | 9.5.1938 | Internert | 28.6.1940 | ||
Norge | Ukjent | 12.8.1931 | Internert | 28.6.1940 | ||
Norge | Kristiania / Oslo, Norge | 16.5.1924 | Kristiania / Oslo, Norge | 19.6.1924 | ||
Norge | Kristiania / Oslo, Norge | 30.3.1922 | Kristiania / Oslo, Norge | 3.10.1922 | ||
Norge | Port Lyautey, Marokko | 1.2.1942 | Ommønstring | 23.7.1942 | ||
Norge | Kokk | Oslo, Norge | 17.6.1931 | Oslo, Norge | 1.7.1931 | |
Norge | 1. Maskinist (Maskinsjef) | Oslo, Norge | 15.8.1928 | Oslo, Norge | 29.8.1928 | |
Norge | Oslo, Norge | 28.3.1928 | Oslo, Norge | 6.6.1928 |