Sjømann | Nasjonalitet | Stilling 🠗1 | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | Ukjent | 1.10.1959 | Ukjent | 13.9.1960 | ||
Norge | Ukjent | 27.9.1955 | Ukjent | 1.9.1957 | ||
Norge | Ukjent | 16.6.1959 | Ukjent | 1.10.1959 | ||
Norge | Overstyrmann | Ukjent | 1.4.1966 | Ukjent | 16.7.1966 | |
Norge | Ukjent | 16.7.1966 | Ukjent | 31.7.1968 |