Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn 🠗1 | Dato | |||
Norge | Salonggutt | Vancouver, BC, Canada | 3.1.1944 | New York, NY, USA | 17.10.1944 | |
Norge | Matros / Skytter | New York, NY, USA | 4.11.1943 | New York, NY, USA | 27.10.1944 | |
Canada | Lugargutt | Avonmouth, UK | 11.8.1943 | New York, NY, USA | 10.7.1944 | |
Norge | Matros / Skytter | San Pedro, CA, USA | 16.7.1943 | New York, NY, USA | 30.9.1943 | |
Norge | San Pedro, CA, USA | 13.7.1943 | New York, NY, USA | 27.10.1944 | ||
Norge | San Francisco, CA, USA | 3.7.1943 | New York, NY, USA | 27.10.1944 | ||
Norge | Ommønstring | 15.6.1943 | New York, NY, USA | 15.4.1946 | ||
Norge | 4. Styrmann | San Francisco, CA, USA | 6.6.1943 | New York, NY, USA | 27.10.1944 | |
Norge | San Pedro, CA, USA | 3.6.1943 | New York, NY, USA | 31.5.1946 | ||
Norge | San Pedro, CA, USA | 1.6.1943 | New York, NY, USA | 27.10.1944 | ||
Norge | Sydney, NSW, Australia | 1.2.1943 | New York, NY, USA | 13.8.1943 | ||
Norge | Kokk | Sydney, NSW, Australia | 2.6.1942 | New York, NY, USA | 27.10.1944 | |
Norge | Oslo, Norge | 1935 | Nyborg, Danmark | 27.5.1938 | ||
Norge | Lettmatros / Matros | Melbourne, Victoria, Australia | 28.10.1941 | Om bord pr. | 20.7.1942 | |
Norge | Singapore | 17.11.1941 | Omkom | 29.6.1942 | ||
Norge | San Pedro, CA, USA | 24.11.1942 | Ommønstring | 15.6.1943 | ||
Norge | Palembang, Sumatra | 2.2.1942 | Ommønstring | 1.6.1942 | ||
Norge | Pumpemann | Oslo, Norge | 15.11.1939 | Ommønstring | 6.2.1941 | |
Norge | New York, NY, USA | 8.5.1946 | Oslo, Norge | 17.4.1947 | ||
Norge | Motormann / Fyrbøter | Oslo, Norge | 21.3.1939 | Oslo, Norge | 9.9.1939 | |
Norge | Oslo, Norge | 29.7.1938 | Oslo, Norge | 9.9.1939 | ||
Norge | Nyborg, Danmark | 24.5.1938 | Oslo, Norge | 9.9.1939 | ||
Norge | Oslo, Norge | 14.6.1935 | Oslo, Norge | 12.10.1936 | ||
Norge | San Francisco, CA, USA | 3.7.1943 | Pearl Harbour, Hawaii, USA | 26.6.1944 | ||
Norge | London, UK | 23.6.1945 | Philadelphia, PA, USA | 25.8.1945 |