Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn 🠗1 | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | Fredrikstad, Norge | 5.10.1869 | Ukjent | 17.8.1870 | ||
Norge | Matros til 1. styrmann | Fredrikstad, Norge | 5.10.1869 | Kragerø, Norge | 2.11.1871 | |
Norge | Sjømann | Kragerø, Norge | 26.6.1869 | Kragerø, Norge | 10.8.1869 | |
Norge | Risør, Norge | 5.9.1873 | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | Sjømann | Risør, Norge | 29.4.1873 | Risør, Norge | 26.5.1873 | |
Norge | Sjømann | Risør, Norge | 29.4.1873 | Risør, Norge | 16.8.1873 | |
Norge | Sjømann | Risør, Norge | 2.10.1872 | Risør, Norge | 17.12.1872 | |
Norge | Risør, Norge | 2.10.1872 | Risør, Norge | 17.12.1872 | ||
Norge | Risør, Norge | 17.4.1872 | Risør, Norge | 12.9.1872 | ||
Norge | Sjømann | Risør, Norge | 16.4.1872 | Risør, Norge | 17.12.1872 | |
Norge | Sjømann | Risør, Norge | 18.8.1871 | Risør, Norge | 22.12.1871 | |
Norge | Sjømann | Risør, Norge | 26.3.1871 | Risør, Norge | 12.10.1871 | |
Norge | Risør, Norge | 26.4.1870 | Risør, Norge | 4.11.1870 | ||
Norge | Sjømann | Risør, Norge | 26.4.1870 | Risør, Norge | 4.11.1870 | |
Norge | Risør, Norge | 30.9.1869 | Risør, Norge | 23.11.1869 | ||
Norge | Risør, Norge | 15.5.1868 | Risør, Norge | 24.5.1870 | ||
Norge | Styrmann | Risør, Norge | 25.4.1866 | Risør, Norge | 21.8.1868 | |
Norge | Risør, Norge | 10.4.1865 | Risør, Norge | 22.11.1865 | ||
Norge | Sjømann | Risør, Norge | 21.3.1864 | Risør, Norge | 21.5.1864 | |
Norge | Sjømann | Risør, Norge | 3.12.1863 | Risør, Norge | 2.2.1864 | |
Norge | Sjømann | Risør, Norge | 29.8.1863 | Risør, Norge | 30.10.1863 | |
Norge | Sjømann | Risør, Norge | 23.3.1863 | Risør, Norge | 30.10.1863 | |
Norge | Risør, Norge | 7.5.1862 | Risør, Norge | 26.6.1862 | ||
Norge | Risør, Norge | 7.5.1862 | Risør, Norge | 19.12.1862 |