Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato 🠗1 | Havn | Dato | |||
Norge | ukjent | Ukjent | 22.9.1950 | Ukjent | 7.5.1951 | |
Norge | Ukjent | 21.5.1951 | Ukjent | 5.9.1951 | ||
Norge | Ukjent | 18.4.1952 | Ommønstring | 31.7.1952 | ||
Norge | Ommønstring | 1.8.1952 | Ukjent | 9.10.1952 | ||
Norge | Ukjent | 22.12.1953 | Ukjent | 8.3.1954 | ||
Norge | Antwerpen, Belgia | 27.8.1964 | Bremen, Tyskland | 5.1.1965 | ||
Norge | Ommønstring | 8.1964 | Cuxhaven, Tyskland | 11.1964 | ||
Norge | Overstyrmann | Bergen, Norge | 11.1964 | Cadiz, Spania | 4.1967 | |
Norge | Ukjent | 1.12.1964 | Ukjent | 27.10.1965 | ||
Norge | København, Danmark | 21.10.1965 | Ceuta, Spania | 2.6.1966 | ||
Norge | Ukjent | 12.7.1966 | Ukjent | 28.7.1966 |