Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | U / Kvm. (Sanitet) (Marinen) | Ukjent | 31.1.1944 | Ukjent | 17.5.1945 | |
Norge | U / Kvm (I) (Marinen) | Ukjent | 27.10.1940 | Ukjent | 11.6.1942 | |
Norge | Ukjent | 2.11.1942 | Ukjent | 6.8.1945 | ||
Norge | Ukjent | 15.6.1942 | Ukjent | 12.8.1942 | ||
Norge | Skytter | Ukjent | Ukjent | Ukjent | 4.10.1943 | |
Norge | Skytter | Ukjent | 1.10.1942 | Ukjent | 4.10.1943 | |
Norge | Skytter | Ukjent | 11.1.1942 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | Skytter | Ukjent | 11.1.1941 | Ukjent | 12.12.1941 | |
Norge | Ukjent | 1941 | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | S. D. Opr. (Marinen) | Ukjent | 12.11.1943 | Ukjent | 27.12.1943 | |
Norge | Regnskapsfører | Ukjent | 22.3.1941 | Ukjent | 11.9.1945 | |
Norge | R. D. F. | Ukjent | 13.12.1943 | Ukjent | 21.12.1945 | |
Norge | R. D. F. | Ukjent | 27.11.1943 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | R. D. F. | Ukjent | 22.11.1943 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | Oljefyrbøter | Ukjent | 3.6.1943 | Ukjent | 3.10.1944 | |
Norge | Offiser | Ukjent | 10.7.1942 | Ukjent | 20.7.1942 | |
Norge | Oerlikonskytter (Marinen) | Ukjent | 15.1.1945 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | Nestkommanderende | Ukjent | 20.6.1945 | Ukjent | 21.12.1945 | |
Norge | Nestkommanderende | Ukjent | 12.7.1942 | Ukjent | 22.8.1945 | |
Norge | Matros / Skytter | Alliert havn | 21.8.1945 | Norge | 23.11.1945 | |
Norge | Maskingeværskytter (Marinen) | Ukjent | 18.1.1941 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | Maskingeværskytter (Marinen) | Ukjent | 26.10.1940 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | Maskinassistent | Ukjent | 4.11.1941 | Ukjent | 21.12.1945 | |
Norge | Kvartermester | Halifax, NS, Canada | 18.1.1941 | Harstad, Norge | 25.7.1945 | |
Norge | Kokk | Ukjent | 2.4.1943 | Ukjent | 5.4.1943 |